Martin Illum Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | friseren 14 ivs (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af MT GAMING (3 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 ved friseren 14 ivs i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Martin Illum Thomsen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 7. december 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor lotteri- og anden spillevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MT GAMING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
MT GAMING (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
friseren 14 ivs
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
friseren 14 ivs
Tilknyttet som direktørDato: 23.10.2016
Registreringsdato: 23.10.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.10.2016 - 07.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab