Lissy Dam Egeris Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONGEÅDAL BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -192' DKK KONGEÅDAL BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 1.426' DKK KONGEÅDAL BRUGSFORENING (2014) |
Største gæld: | 556' DKK KONGEÅDAL BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KONGEÅDAL BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KONGEÅDAL BRUGSFORENING (6 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2016 hos KONGEÅDAL BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lissy Dam Egeris Hansen i 11 måneder, før stoppet d. 17. maj 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et underskud på 25' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. maj 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
KONGEÅDAL BRUGSFORENING (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024 -
KONGEÅDAL BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023 -
KONGEÅDAL BRUGSFORENING (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023
Blå bog (fortsat)
Lissy har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2016 - 17.05.2017
Bestyrelsesmedlem
18.05.2017 - 04.10.2023
Bestyrelsesmedlem
04.10.2023 - 09.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Lissy Dam Egeris Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos KONGEÅDAL BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 192' DKK.
Lissy har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2017 til 2023 hos KONGEÅDAL BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Lissy' netværk er Anette Holmen.