Khalid Nassri
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ghost Nasr IVS (Direktør) |
Største overskud: | 7' DKK Ghost Nasr IVS (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Ghost Nasr IVS (2018) |
Største gæld: | 0' DKK Ghost Nasr IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ghost Nasr IVS (3 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2016 hos Ghost Nasr IVS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør bestred Khalid Nassri i 3 år 9 måneder, før stoppet d. 21. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 7' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. april 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KN Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
KN Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Ghost Nasr IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
Ghost Nasr IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Khalid har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
24.06.2016 - 21.04.2020
Ejer
25.06.2016 - 26.06.2016
Ejer
27.06.2016 - 21.04.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Ghost Nasr IVS kunne offentliggøre et overskud på 7' DKK.