Lisa Heiberg
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige (4 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2016 i DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lisa Heiberg i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 22. oktober 2019.
Nu arbejder virksomheden med anden måling og teknisk analyse. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 25.10.2019
Tidslinje (3)
-
DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2019
Registreringsdato: 25.10.2019 -
DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2016
Registreringsdato: 18.05.2016
Blå bog (fortsat)
Lisa har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til i dag hos DiaPure, filial af DiaPure AB Sverige.