Henrik Uttrup Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hansen Polering I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hansen Polering I/S (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2015 hos Hansen Polering I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Bent Egede Hansen at Henrik Uttrup Andersen stiftede Hansen Polering I/S den dag i juli 2015. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 30. november 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Uttrup Vinduespolering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Hansen Polering I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Uttrup Vinduespolering (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
Hansen Polering I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - 30.11.2022
Reel ejer
01.12.2015 - 30.11.2022
Ejerandel: 50%