Renato Faggian
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE (8 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 hos VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Renato Faggian i 8 måneder, før stoppet d. 17. marts 2016.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 18.03.2016
Tidslinje (3)
-
VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2016
Registreringsdato: 18.03.2016 -
VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2016
Registreringsdato: 17.03.2016 -
VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2015
Registreringsdato: 22.06.2015
Blå bog (fortsat)
Renato har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2016 til i dag hos VALBRUNA NORDIC DANMARK,FILIAL AF VALBRUNA NORDIC AB,SVERIGE.