Marco Svejbæk Hviid Winther Borup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hviid Winther Service I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hviid Winther Service (5 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos Hviid Winther Service I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Simone Hviid Winther Borup at Marco Svejbæk Hviid Winther Borup stiftede Hviid Winther Service I/S den dag i juni 2015. Titlen som Ejer og Stifter havde Marco i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hviid Winther Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Hviid Winther Service I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Hviid Winther Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.06.2019
Registreringsdato: 13.06.2019 -
Hviid Winther Service I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2015
Registreringsdato: 01.06.2015
Blå bog (fortsat)
Marco har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2015 - 31.12.2019
Reel ejer
01.06.2016 - 31.12.2019
Ejerandel: 50%