Johannes Emil Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K 34 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75' DKK K 34 ApS (2016) |
Største underskud: | -68' DKK K 34 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 0' DKK K 34 ApS (2017) |
Største gæld: | 969' DKK K 34 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Hunderup Sognearkiv (4 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2014 i K 34 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Johannes Emil Clausen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 25. april 2016.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 41' DKK.
Tidslinje (4)
-
KG HUNDERUP/SEJSTRUP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
K 34 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016 -
KG HUNDERUP/SEJSTRUP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2014
Registreringsdato: 14.10.2014
Blå bog (fortsat)
Johannes har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2014 - 29.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2014 - 25.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Johannes Emil Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i K 34 ApS der præsenterede et overskud på 75' DKK.
Johannes har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2014 til 2017 hos KG HUNDERUP/SEJSTRUP ApS.