Søren Heilmann
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | S. HEILMANN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.013' DKK WÜNSCHE A/S (2019) |
Største underskud: | -378' DKK WÜNSCHE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.783' DKK S. HEILMANN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.724' DKK WÜNSCHE A/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WÜNSCHE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af S. HEILMANN HOLDING ApS (10 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 hos S. HEILMANN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Søren Heilmann og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu bestreddet i 10 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 513' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. HEILMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WÜNSCHE A/S
Via S. HEILMANN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
S. HEILMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2014 -
WÜNSCHE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
M. PURUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2020 -
WÜNSCHE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2014
Tidslinje (7)
-
M. PURUP A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020 -
M. PURUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2020
Registreringsdato: 08.03.2020 -
M. PURUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2020 - 08.03.2020
Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Heilmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S. HEILMANN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.783' DKK. Gennem holdingselskabet S. HEILMANN HOLDING ApS har Søren derfor også andele i WÜNSCHE A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Heilmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor WÜNSCHE A/S kunne fremvise et overskud på 1.013' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor WÜNSCHE A/S kunne fremvise et underskud på 378' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 669' DKK (WÜNSCHE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.783' DKK (S. HEILMANN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 998' DKK (M. PURUP A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Marianne Purup.