Svend Simonsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.561' DKK OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (2018) |
Største underskud: | -49' DKK OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (2016) |
Største egenkapital: | 18.447' DKK OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 12.147' DKK OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Simonsen i 7 år 5 måneder, før stoppet den 23. april 2003.
I dag arbejder virksomheden med supermarkeder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 665' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Ho Bowling Klub
Fratrådt som repræsentantDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022 -
Ho Bowling Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.10.2021
Registreringsdato: 28.10.2021 -
OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2003
Registreringsdato: 23.04.2003
Blå bog (fortsat)
Svend har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
28.10.2021 - 10.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.1995 - 23.04.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Søren Julsgaard Mathiasen.