Jørgen Pedersen
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 193' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE (2023) |
Største underskud: | -10.946' DKK SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 33.480' DKK SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.443' DKK SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS) (2022) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jørgen Pedersen. Den første gang Jørgen var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1951 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Pedersen i 42 år 7 måneder, før stoppet d. 30. juni 1994.
I dag arbejder virksomheden med private andelsboligforeninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 193' DKK.
Tidslinje (8)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023 -
SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2015
Registreringsdato: 16.01.2015 -
SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2013
Registreringsdato: 27.05.2013
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 71 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.11.1951 - 06.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2010 - 27.05.2013
Direktør
10.05.2012 - 16.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE der præsenterede et overskud på 193' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE der præsenterede et underskud på 589' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 10 måneder fra 1951 til 2023 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 193' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.908' DKK (SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.480' DKK (SAGAFJORD ApS (Nu: Sagafjord ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.309' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET BYMARKEN NR. 39-43. ROSKILDE).