Simon Holt
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (Stifter) |
Største overskud: | 997' DKK HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2021) |
Største underskud: | -126' DKK HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.533' DKK HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (2023) |
Største gæld: | 2.832' DKK HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 hos HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S i rollen som Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Simon Holt i 16 år 10 måneder, før stoppet d. 3. oktober 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor dyrlæger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 26' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Simon Holt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S
Via Simon Holt Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Simon Holt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Dyrlæger Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Simon Holt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Simon Holt Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
03.10.2023 - 27.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Reel ejer
19.12.2012 - 16.11.2017
Ejer
19.12.2012 - 03.10.2023
Bestyrelsesmedlem
19.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2012 - 16.11.2017
Ejer
19.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Simon Holt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Holt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 582' DKK. Gennem holdingselskabet Simon Holt Holding ApS har Simon derfor også andele i HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Simon Holt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S kunne fremvise et overskud på 997' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S kunne fremvise et underskud på 126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 257' DKK (HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (Simon Holt Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.533' DKK (HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 582' DKK (Simon Holt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Torben Thurøe Riis.