Birgit Kolstrup Rudbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALTI-GRUPPEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FREDERIKS MENIGHEDSRAAD (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1990 hos ALTI-GRUPPEN ApS (tidligere VICH 2292 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgit Kolstrup Rudbæk i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 8. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juni 1992.
Tidslinje (2)
-
VICH 2292 ApS (Nu: ALTI-GRUPPEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.1991
Registreringsdato: 08.07.1991 -
VICH 2292 ApS (Nu: ALTI-GRUPPEN ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.1990
Registreringsdato: 01.04.1990
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1990 - 08.07.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Kirsten Poulsen.