Flemming Brint Grønborg
Karrieren startede hos: | RPS 317 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 242' DKK KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -256' DKK KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.288' DKK KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.292' DKK KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS) (2021-22) |
Det hele begyndte for alvor for nu flere år siden ved RPS 317 A/S (tidligere REVISIONSFIRMAET PEDER SJÆLLAND A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Brint Grønborg i 19 år 8 måneder, før fratrædelsen den 16. september 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. december 1991.
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
PBH NR. 21.205 ApS (Nu: FBA 2003 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2005
Registreringsdato: 20.02.2005 -
KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (Nu: Hobrovej 317 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2004
Registreringsdato: 01.09.2004 -
REVISIONSFIRMAET PEDER SJÆLLAND A/S (Nu: RPS 317 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.1991
Registreringsdato: 16.09.1991
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 20.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1976 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.1971 - 16.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 8 måneder fra 1971 til 1991 hos RPS 317 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Søren Bruno Lund Rasmussen.