Søren Højstoft Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.043' DKK IDÈ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S (Nu: IDÉ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S) (2020) |
Største underskud: | -39' DKK HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 16.495' DKK IDÈ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S (Nu: IDÉ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 60.957' DKK IDÈ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S (Nu: IDÉ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos IDÈ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S (Nu: IDÉ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2008 ved HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Højstoft Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu bestreddet i 15 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 15 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 189' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HE GROUP APS
Via HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS -
Premium Agency ApS
Via HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Premium Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020 -
HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2008 -
HE GROUP APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ejendomsfonden Esbjerg International School
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
Premium Agency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
HE GROUP IVS (Nu: HE GROUP APS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2018
Registreringsdato: 03.04.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2016 - 23.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.12.2008 - 01.01.2018
Bestyrelsesmedlem
26.02.2009 - 17.01.2018
Ejerandel: 15%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Premium Agency ApS kunne fremvise et overskud på 571' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HØJSTOFT MADSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.045' DKK (Ejendomsfonden Esbjerg International School).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.495' DKK (IDÈ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S (Nu: IDÉ HOUSE OF BRANDS DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5' DKK (HE GROUP IVS (Nu: HE GROUP APS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jan Lindenborg Jensen.