Per Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MPC TEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 495' DKK Intecq ApS (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.257' DKK Intecq ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.508' DKK Intecq ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Intecq ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Intecq ApS (5 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 i MPC TEKNIK ApS (tidligere JAN MIKKELSENS MASKINVÆRKSTED V/PER CHRISTENSEN ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Per Christensen i 5 år, før fratrædelsen d. 6. juli 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Ovstrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Ovstrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
I/S Ovstrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Intecq ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.12.2020 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.09.2015 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
30.09.2015 - 01.01.2021
Direktør
01.01.2016 - 16.12.2020
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
29.06.2005 - 06.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Intecq ApS kunne fremvise et overskud på 495' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Mette Helene Christensen.