Peer Kaarup
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.103' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.374' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS (2023) |
Største gæld: | 17.075' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS (2 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 ved DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peer Kaarup i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 6. marts 2007.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.103' DKK.
Tidslinje (2)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2007
Registreringsdato: 06.03.2007 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND THISTED BEHANDLERHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2004
Registreringsdato: 21.12.2004
Blå bog (fortsat)
Peer har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2004 - 06.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peer' netværk er Palle Skov.