Kern Agerbæk Black
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HOUSE OF HEAVEN A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOUSE OF HEAVEN A/S (4 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2008 hos HOUSE OF HEAVEN A/S (tidligere HOUSE OF HEAVEN ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kern Agerbæk Black i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 23. oktober 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sårt I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Sårt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2022
Registreringsdato: 26.06.2022 -
HOUSE OF HEAVEN ApS (Nu: HOUSE OF HEAVEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2012
Registreringsdato: 23.10.2012 -
HOUSE OF HEAVEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2012
Registreringsdato: 23.10.2012
Blå bog (fortsat)
Kern har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.08.2008 - 23.10.2012
Bestyrelsesmedlem
14.08.2008 - 23.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kern' netværk er Esben Black Tholstrup.