Jytte Fruelund
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN E-ADVICE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 90' DKK FONDEN E-ADVICE (2016) |
Største underskud: | -164' DKK FONDEN E-ADVICE (2017) |
Største egenkapital: | 594' DKK FONDEN E-ADVICE (2023) |
Største gæld: | 373' DKK FONDEN E-ADVICE (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FONDEN E-ADVICE (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bo- og opholdsstedet i Juelsminde (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2003 ved FONDEN E-ADVICE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jytte Fruelund i 3 år 11 måneder, før stoppet den 18. december 2007.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 24' DKK.
Tidslinje (2)
-
FONDEN E-ADVICE (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2007
Registreringsdato: 18.12.2007 -
FONDEN E-ADVICE (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2003
Registreringsdato: 22.12.2003
Blå bog (fortsat)
Jytte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2003 - 18.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Elisabeth Krohn.