Henning Korgaard Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 27/11 2023 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.363' DKK TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.071' DKK TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 2.059' DKK TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (2018) |
Største gæld: | 5.914' DKK TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af HL HOLDING, ØLGOD ApS (16 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 i Selskabet af 27/11 2023 A/S (tidligere TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Korgaard Laursen i 15 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 7. februar 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 1.363' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HL HOLDING, ØLGOD ApS
Ejerandel: 100% -
Ølgod Robotservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
HL HOLDING, ØLGOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Selskabet af 27/11 2023 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Ølgod Robotservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
HL HOLDING, ØLGOD ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2008
Registreringsdato: 31.03.2008
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2008 - 07.02.2024
Reel ejer
01.04.2008 - 15.08.2024
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HL HOLDING, ØLGOD ApS kunne offentliggøre et overskud på 349' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HL HOLDING, ØLGOD ApS kunne offentliggøre et underskud på 264' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Rikke Rohrsted.