Jørgen Tang Lystbæk
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGO INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 78' DKK ENGO INVEST ApS (2021) |
Største underskud: | -10' DKK ENGO INVEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 245' DKK LYSTBÆK HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 1.177' DKK ENGO INVEST ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENGO INVEST ApS (12 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2003 hos ENGO INVEST ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Tang Lystbæk i 12 år 7 måneder, inden stoppet den 15. juni 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 10' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ENGO INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016 -
LYSTBÆK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016 -
ENGO INVEST ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.11.2003 - 15.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.11.2003 - 15.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LYSTBÆK HOLDING ApS landede et overskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (ENGO INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 241' DKK (LYSTBÆK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (ENGO INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Niels Willem Meyer.