Michael Astrup Harder
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HASCO NORDIC, FILIAL AF HASCO NORDIC AB, SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 337' DKK PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S) (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 297' DKK PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 4.791' DKK PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HASCO NORDIC, FILIAL AF HASCO NORDIC AB, SVERIGE (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 hos HASCO NORDIC, FILIAL AF HASCO NORDIC AB, SVERIGE (tidligere HASCO DANMARK, FILIAL AF HASCO FORM-SERVICE AB, SVERIGE) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Michael Astrup Harder nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
HASCO NORDIC, FILIAL AF HASCO NORDIC AB, SVERIGE
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 11.12.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2015
Registreringsdato: 31.08.2015 -
PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2007
Registreringsdato: 18.01.2007 -
AFVIKLINGSSELSKABET HASCO DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2007 - 31.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.04.2004 - 01.07.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Astrup Harder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos PETER NELLEMANN PRODUKTIONSTEKNIK A/S (Nu: Retep Produktion A/S) der præsenterede et overskud på 337' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 9 måneder fra 2003 til i dag hos HASCO NORDIC, FILIAL AF HASCO NORDIC AB, SVERIGE.