Kristian Toft Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.W.K. HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af K-Tronix (9 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2002 ved J.W.K. HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kristian Toft Knudsen i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen den 15. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K-Tronix
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
K-Tronix (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.2015
Registreringsdato: 05.06.2015 -
VARIOSELF BYG DANMARK A/S (Nu: JK ENTREPRISE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2011
Registreringsdato: 26.04.2011 -
J.W.K. HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2010
Registreringsdato: 15.12.2010
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2002 - 26.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2002 - 15.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2002 til 2011 hos JK ENTREPRISE A/S.