Casper Wedel Bruun Thalund
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CALEA TRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.338' DKK CALEA TRADING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.227' DKK CALEA TRADING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 6.416' DKK CALEA TRADING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 2.655' DKK CALEA TRADING ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CALEA TRADING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CALEA TRADING ApS (21 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 i CALEA TRADING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Casper Wedel Bruun Thalund nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med speditører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 999' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CALEA TRADING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Mit Skotske Slot A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
Mit Skotske Slot A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019 -
CALEA TRADING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2003
Registreringsdato: 26.05.2003
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - 17.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Casper Wedel Bruun Thalund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i CALEA TRADING ApS der præsenterede et overskud på 2.338' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i CALEA TRADING ApS der præsenterede et underskud på 1.227' DKK.
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 4 måneder fra 2003 til i dag hos CALEA TRADING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Ole Thalund.