Lars Viborg Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRINT 2 RAMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 54' DKK P2R GRUPPEN ApS (2019) |
Største underskud: | -80' DKK P2R GRUPPEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 96' DKK P2R GRUPPEN ApS (2019) |
Største gæld: | 141' DKK P2R GRUPPEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos P2R GRUPPEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af PRINT 2 RAMA ApS (12 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 hos PRINT 2 RAMA ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Lars Viborg Iversen i 12 år 8 måneder, inden stoppet den 6. november 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P2R GRUPPEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
P2R GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2015
Tidslinje (6)
-
P2R GRUPPEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2015
Registreringsdato: 02.06.2015 -
P2R GRUPPEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2015
Registreringsdato: 02.06.2015 -
PRINT 2 RAMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2014
Registreringsdato: 06.11.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
02.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.11.2005 - 06.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.02.2002 - 06.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor P2R GRUPPEN ApS landede et overskud på 54' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P2R GRUPPEN ApS landede et underskud på 80' DKK.