Carsten Aage Egeberg
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARSTEN EGEBERG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.930' DKK PROACT SYSTEMS A/S (2023) |
Største underskud: | -7.967' DKK PROACT SYSTEMS A/S (2017) |
Største egenkapital: | 21.291' DKK PROACT SYSTEMS A/S (2023) |
Største gæld: | 131.689' DKK EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos PROACT SYSTEMS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROACT SYSTEMS A/S (8 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 i CARSTEN EGEBERG ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Carsten Aage Egeberg i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 16. november 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. november 2002.
Direktørposter (1)
-
EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
INFINIGATE DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2022
Registreringsdato: 15.04.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.10.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.05.2020 - 15.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2015 - 22.03.2017
Bestyrelsesmedlem
23.03.2017 - 30.04.2018
Direktør
01.05.2018 - 20.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.01.2009 - 27.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.10.2010 - 07.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Aage Egeberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i ACTI-CHEM A/S der præsenterede et overskud på 7.959' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i PROACT SYSTEMS A/S der præsenterede et underskud på 7.967' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2009 til 2017 hos PROACT SYSTEMS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.930' DKK (PROACT SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.350' DKK (EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.291' DKK (PROACT SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -27.544' DKK (INFINIGATE DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Timothee Meij.