Stefan Bo Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUSTFRI VEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 57' DKK SØRENSEN VARDE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -258' DKK SØRENSEN VARDE ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 77' DKK Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 6.105' DKK SØRENSEN VARDE ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af RUSTFRI VEST ApS (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 ved RUSTFRI VEST ApS (tidligere RUSTFRI WEST ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Stefan Bo Sørensen i 13 år 7 måneder, før stoppet den 31. oktober 2014.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulvemosens Handelsselskab ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Ulvemosens Handelsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2015
Tidslinje (10)
-
Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.05.2015
Registreringsdato: 11.05.2015 -
Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2015
Registreringsdato: 11.05.2015 -
RUSTFRI WEST ApS (Nu: RUSTFRI VEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2014
Registreringsdato: 31.10.2014
Blå bog (fortsat)
Stefan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.03.2001 - 31.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.07.2008 - 18.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.07.2012 - 03.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.03.2008 - 24.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS) kunne fremvise et overskud på 47' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Ulvemosens Juletræer ApS (Nu: Ulvemosens Handelsselskab ApS) kunne fremvise et underskud på 76' DKK.