Ole Tietze
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLKA ApS (Stifter) |
Største overskud: | 3.790' DKK OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -858' DKK OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 15.377' DKK OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 15.207' DKK OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af OLKA ApS (25 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 i OLKA ApS (tidligere OLE TIETZE ApS) med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Ole Tietze i 16 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 3. maj 2016.
I dag arbejder virksomheden med anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 858' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLKA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OLKA ApS
Via OLKA Holding ApS -
Restaurant Guldgåsen ApS
Via OLKA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Restaurant Guldgåsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
OLKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1999 -
OLKA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Restaurant Guldgåsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
O.L. Holding 2016 ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.05.2016
Registreringsdato: 04.05.2016 -
Ole Tietze Holding ApS (Nu: OLKA Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2016
Registreringsdato: 04.05.2016
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
04.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2016 - 04.05.2016
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
29.06.1999 - Stadig aktiv
Ejer
28.01.2015 - 03.05.2016
Ejerandel: 66.66-89.99%
Ole Tietze er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLKA Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.374' DKK. Igennem holdingselskabet OLKA Holding ApS har Ole derfor også ejerandele i OLKA ApS (66.66-89.99%) & Restaurant Guldgåsen ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Ole Tietze, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.790' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor OLE TIETZE ApS (Nu: OLKA ApS) kunne offentliggøre et underskud på 858' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Karen Sofie Tietze.