Jimmy Lunding Sejthen
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 01.06.1998 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 188' DKK SEJTHEN AGENTUR ApS (2021-22) |
Største underskud: | -46' DKK JIBE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JIBE HOLDING ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 640' DKK JIBE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JIBE HOLDING ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 2.197' DKK SEJTHEN AGENTUR ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SEJTHEN AGENTUR ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af JIBE HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Det startede i 1998 hos ANPARTSSELSKABET AF 01.06.1998 (tidligere PBH 26.349 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jimmy Lunding Sejthen i 10 år 10 måneder, før stoppet d. 29. september 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JIBE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SEJTHEN AGENTUR ApS
Via JIBE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SEJTHEN AGENTUR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
JIBE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SEJTHEN AGENTUR ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2017
Registreringsdato: 12.09.2017 -
PBH 26.349 ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 01.06.1998)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2009
Registreringsdato: 29.09.2009 -
JIBE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JIBE HOLDING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Jimmy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 12.09.2017
Direktør og Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.11.1998 - 29.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jimmy Lunding Sejthen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JIBE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 490' DKK. Gennem holdingselskabet JIBE HOLDING ApS har Jimmy derfor også andele i SEJTHEN AGENTUR ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jimmy Lunding Sejthen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SEJTHEN AGENTUR ApS kunne fremvise et overskud på 188' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JIBE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JIBE HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 46' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 32' DKK (SEJTHEN AGENTUR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 490' DKK (JIBE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JIBE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 363' DKK (SEJTHEN AGENTUR ApS).