Bente Jørn Slavensky
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | ADVOKATFIRMAET LANGKJÆR & NØRREGAARD'S EFTF. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -51' DKK ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.078' DKK ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS) (2014) |
Største gæld: | 16' DKK ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af BENTE SLAVENSKY ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1997 hos ADVOKATFIRMAET LANGKJÆR & NØRREGAARD'S EFTF. A/S (tidligere ADVOKATFIRMAET LANGKJÆR & NØRRE- GAARD'S EFTF. A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bente Jørn Slavensky i 3 år, inden stoppet den 29. september 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor advokatvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENTE SLAVENSKY ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BENTE SLAVENSKY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2003
Tidslinje (10)
-
ADVODAN V/ ADVOKATERNE BANKE, IVERSEN, JOHANSEN, KRISTIANSEN, SLAVENSKY OG THINGGAARD I/S (Nu: ADVODAN V/ ADVOKATERNE IVERSEN, JOHANSEN, KRISTIANSEN, SLAVENSKY OG THINGGAARD I/S)
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2005
Registreringsdato: 26.10.2005 -
ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2003
Registreringsdato: 16.06.2003 -
ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2003
Registreringsdato: 16.06.2003
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
16.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2000 - 26.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.1997 - 29.09.2000
Bestyrelsesmedlem
15.09.1997 - 29.09.2000
Bestyrelsesmedlem
21.06.2002 - 16.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ADVOKATFIRMAET BENTE SLAVENSKY ApS (Nu: BENTE SLAVENSKY ApS) landede et underskud på 51' DKK.