Benny Bønneland
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TORVEGADE/GRØNNEGADE. VEJLE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 21' DKK SCAN RESOURCE ApS (Nu: ELKAR INVEST ApS) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 116' DKK SCAN RESOURCE ApS (Nu: ELKAR INVEST ApS) (2017) |
Største gæld: | 8' DKK SCAN RESOURCE ApS (Nu: ELKAR INVEST ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af TORVEGADE/GRØNNEGADE. VEJLE ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 i TORVEGADE/GRØNNEGADE. VEJLE ApS (tidligere TORVEGADE, VEJLE ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Benny Bønneland i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. maj 2008.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B.Bønneland
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
B.Bønneland (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2015
Registreringsdato: 26.08.2015 -
K/S TORVEGADE. VEJLE
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2009
Registreringsdato: 27.01.2009 -
K/S TORVEGADE. VEJLE (Kommanditistrepræsentant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2009
Registreringsdato: 27.01.2009
Blå bog (fortsat)
Benny har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.02.1997 - 27.01.2009
Direktør
16.04.2004 - 27.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.06.1996 - 30.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.1999 - 31.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.05.2003 - 11.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab