Ole Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOCH TOURS/JELLING REJSER ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOCH TOURS/JELLING REJSER ApS (3 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 1995 hos JOCH TOURS/JELLING REJSER ApS (tidligere P. OG O. BUSSERVICE ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Ole Christiansen i 3 år 1 måned, inden stoppet den 1. maj 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden landpassagertransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. maj 2003.
Repræsentant (1)
-
Tulipanparkens Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.06.2023
Tidslinje (3)
-
Tulipanparkens Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
P. OG O. BUSSERVICE ApS (Nu: JOCH TOURS/JELLING REJSER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.1998
Registreringsdato: 01.05.1998 -
P. OG O. BUSSERVICE ApS (Nu: JOCH TOURS/JELLING REJSER ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.03.1995
Registreringsdato: 25.03.1995
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.1995 - 01.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab