Werner Boyum Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | CIMBER STERLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af WBJ Aviation Maint. Consulting (5 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1995 hos CIMBER STERLING A/S (tidligere CIMBER AIR A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Werner Boyum Johansen i 4 år 11 måneder, inden stoppet den 12. september 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ruteflyvning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. april 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WBJ Aviation Maint. Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
WBJ Aviation Maint. Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
CIMBER AIR A/S (Nu: CIMBER STERLING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2000
Registreringsdato: 12.09.2000 -
CIMBER AIR A/S (Nu: CIMBER STERLING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.1995
Registreringsdato: 27.09.1995
Blå bog (fortsat)
Werner har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.1995 - 12.09.2000
Ejerandel: Intet ejerskab