Mogens Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.J. PRODUCTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.739' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -27' DKK JEVO - SMEDEN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.358' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.956' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af M.J. PRODUCTION ApS (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1993 hos M.J. PRODUCTION ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mogens Jensen i 14 år 10 måneder, før stoppet d. 1. april 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jevo Smeden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2014
Tidslinje (10)
-
JEVO - SMEDEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2018
Registreringsdato: 22.03.2018 -
Jevo Smeden (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016 -
JEVO - SMEDEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
20.05.2010 - 22.03.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.05.2003 - 20.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.05.1993 - 01.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JEVO - SMEDEN ApS kunne fremvise et underskud på 27' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Michael Erik Lemming.