Jesper Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jul. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.783' DKK CLEVELAND SPORT ApS (Nu: PJC SPORT ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -268' DKK P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 7.716' DKK ASOJ HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 10.032' DKK CLEVELAND SPORT ApS (Nu: PJC SPORT ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CLEVELAND SPORT ApS (Nu: PJC SPORT ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PJC SPORT ApS (24 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1992 ved P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS i rollen som Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle bestred Jesper Jensen i 31 år 5 måneder, før stoppet den 22. december 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019-20 som viste et overskud på 365' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASOJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PJC SPORT ApS
Via ASOJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PJC SPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.1999 -
ASOJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.03.2002 - 20.03.2002
Bestyrelsesmedlem
15.03.2002 - 04.08.2020
Ejer
10.05.2002 - 15.01.2020
Ejer
16.01.2020 - 22.12.2023
Direktør
04.08.2020 - 20.09.2023
Bestyrelsesmedlem
20.09.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 100%
Jesper Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASOJ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.716' DKK. Gennem holdingselskabet ASOJ HOLDING ApS har Jesper derfor også andele i PJC SPORT ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor CLEVELAND SPORT ApS (Nu: PJC SPORT ApS) kunne fremvise et overskud på 1.783' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor P.J.C. SYSTEMUDVIKLING ApS kunne fremvise et underskud på 268' DKK.