Kenneth Maryon Kønig
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLOBECOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.844' DKK MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS) (2021) |
Største underskud: | -571' DKK MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 3.987' DKK MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS) (2022) |
Største gæld: | 6.335' DKK MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KENNETH MARYON HOLDING ApS (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2009 hos GLOBECOM ApS (tidligere MAKE IT GROUP ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Kenneth Maryon Kønig i 2 år, før stoppet d. 18. juni 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 905' DKK.
Repræsentant (1)
-
Grævlingens Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.06.2023
Tidslinje (5)
-
Grævlingens Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
KENNETH MARYON HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2013
Registreringsdato: 03.05.2013 -
MAKE IT GROUP ApS (Nu: GLOBECOM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2011
Registreringsdato: 18.06.2011
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.2009 - 03.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.2009 - 18.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab