Tove Inger Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AJN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.600' DKK REVISIONSFIRMAET ERIK Ø. WULFF, SVENDBORG A/S (Nu: AJN A/S) (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.300' DKK REVISIONSFIRMAET ERIK Ø. WULFF, SVENDBORG A/S (Nu: AJN A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 2.041' DKK REVISIONSFIRMAET ERIK Ø. WULFF, SVENDBORG A/S (Nu: AJN A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AJN A/S (2 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1990 ved AJN A/S (tidligere REVISIONSFIRMAET ERIK Ø. WULFF, SVENDBORG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tove Inger Madsen i 2 år 6 måneder, før stoppet den 12. januar 1993.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.646' DKK.
Repræsentant (1)
-
Kogtvedsund Beboerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.05.2024
Tidslinje (9)
-
Kogtvedsund Beboerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
MEDARBEJDER HOLDING FYN ApS (Nu: SBC ESTATES ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2002
Registreringsdato: 21.06.2002 -
SOBOTECH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2001
Registreringsdato: 22.03.2001
Blå bog (fortsat)
Tove har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.10.2000 - 21.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2000 - 22.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2000 - 22.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1990 - 12.01.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Tove har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 1990 til 1993 hos AJN A/S.