Ole Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN UNITED ApS (Direktør) |
Største overskud: | 160' DKK INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS (2023) |
Største underskud: | -494' DKK BOVA I HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.758' DKK INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS (2023) |
Største gæld: | 218' DKK INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BOVA I HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS (34 år 2 måneder) |
Det startede i 1982 hos SCAN UNITED ApS (tidligere ASX 2111 ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ole Bjerregaard i 15 år 10 måneder, før stoppet d. 27. april 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS
Ejerandel: 100% -
BOVA I HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
BOVA I HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023 -
PBH NR. 20.888 ApS (Nu: INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023 -
E & T HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2019
Registreringsdato: 20.06.2019
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
07.03.2007 - 08.07.2023
Ejer
07.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
01.07.1990 - 08.07.2023
Ejer
01.07.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.01.2013 - 20.06.2019
Reel ejer
26.10.2017 - 20.06.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.06.1982 - 27.04.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.05.1985 - 10.02.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS kunne fremvise et overskud på 160' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BOVA I HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 494' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 160' DKK (INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (BOVA I HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.758' DKK (INTERNATIONAL FURNITURE DISTRIBUTION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11' DKK (BOVA I HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kirsten Bjerregaard.