Henrik Bo Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALFAPEOPLE DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.583' DKK ALFAPEOPLE NORDIC A/S (2016) |
Største underskud: | -11.151' DKK ALFAPEOPLE NORDIC A/S (2018) |
Største egenkapital: | 23.675' DKK ALFAPEOPLE NORDIC A/S (2017) |
Største gæld: | 15.606' DKK ALFAPEOPLE NORDIC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos ALFAPEOPLE NORDIC A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALFAPEOPLE NORDIC A/S (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2010 i ALFAPEOPLE DENMARK ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Bo Christoffersen i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 19. juni 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. juni 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
ALFAPEOPLE NORDIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ALFAPEOPLE NORDIC A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
ALFAPEOPLE NORDIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
ALFAPEOPLE NORDIC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2012 - 30.12.2021
Ejer
12.06.2014 - 01.07.2023
Bestyrelsesmedlem
31.12.2021 - 07.07.2022
Bestyrelsesmedlem
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2010 - 19.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.02.2011 - 29.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Bo Christoffersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ALFAPEOPLE NORDIC A/S der præsenterede et overskud på 12.583' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i ALFAPEOPLE NORDIC A/S der præsenterede et underskud på 11.151' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2012 til 2021 hos ALFAPEOPLE NORDIC A/S.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Claus Brønd Larsen.