Niels Pind
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 1975 (49 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 11. MAJ 2010 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.739' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -159' DKK A/S PSE NR 2457 (Nu: NORDISKE BRANDDØRE ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.358' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.956' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET AF 11. MAJ 2010 (37 år 6 måneder) |
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 11. MAJ 2010 (tidligere FYNS PORTINDUSTRI A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Pind i 37 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 29. oktober 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. oktober 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
NORDISKE BRANDDØRE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
A/S PSE NR 2457 (Nu: NORDISKE BRANDDØRE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
NIELS PIND ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.09.1987 - 17.02.2020
Reel ejer
10.01.1999 - 17.02.2020
Ejer
01.11.2017 - 17.02.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
21.10.1987 - 01.11.2017
Ejer
13.11.1996 - 01.11.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.04.1975 - 29.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.04.1983 - 26.10.1987
Bestyrelsesmedlem
15.04.1983 - 26.10.1987
Bestyrelsesmedlem
15.04.1983 - 31.05.2007
Bestyrelsesmedlem
31.05.2007 - 28.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor A/S PSE NR 2457 (Nu: NORDISKE BRANDDØRE ApS) kunne offentliggøre et underskud på 159' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Michael Erik Lemming.