Peter Villumsen
Karrieren startede hos: | H.C. PUCK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 108.835' DKK R & R TIME GROUP A/S (2014) |
Største underskud: | -2.039' DKK A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 17.854' DKK A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 53.266' DKK A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S) (2022-23) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos H.C. PUCK A/S (tidligere EINAR KNUDSENS EFTF., AUTO- OG MASKINTEKNISK FORRETNING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Villumsen i 46 år 10 måneder, inden stoppet den 17. februar 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER VILLUMSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PETER VILLUMSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1992
Bestyrelsesposter (1)
-
H.C. PUCKS LEGAT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.1985
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET HEDEBYGADE 30-30A (Nu: EJENDOMSSELSKABET HEDEBY ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
KEYSOFT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2014
Registreringsdato: 15.09.2014 -
A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2004
Registreringsdato: 06.05.2004
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 72 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.11.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.02.1996 - 22.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2000 - 15.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2002 - 06.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Villumsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos H.C. PUCKS LEGAT der præsenterede et overskud på 297' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos H.C. PUCKS LEGAT der præsenterede et underskud på 1.280' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 10 måneder fra 1952 til 1999 hos H.C. PUCK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.217' DKK (A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET HEDEBYGADE 30-30A (Nu: EJENDOMSSELSKABET HEDEBY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.854' DKK (A/S BECH HANSENS EFTF. (Nu: AGROTEK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.482' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET HEDEBYGADE 30-30A (Nu: EJENDOMSSELSKABET HEDEBY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Kim Bonde.