Jonas Waldgren Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Waldgren Holding IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af JL In-ears (3 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2018 hos Waldgren Holding IVS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jonas Waldgren Larsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Jonas i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 23. august 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JL In-ears
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Waldgren & Co. (Nu: JL In-ears) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
Waldgren Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020 -
Waldgren Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2019
Registreringsdato: 23.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
12.04.2018 - 25.06.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.04.2018 - 25.06.2020
Ejerandel: 100%