Kim Sundbøll
Erhvervsaktiv: | 19. dec. 1986 - 3. dec. 2014 |
Karrieren startede hos: | KLIOMERC ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af KLIOMERC ApS (2 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kim Sundbøll. Første gang Kim var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1986 i KLIOMERC ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Kim Sundbøll i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 11. oktober 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. oktober 1990.
Tidslinje (4)
-
Sundbøll (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2014
Registreringsdato: 03.12.2014 -
Sundbøll (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2014
Registreringsdato: 08.04.2014 -
KLIOMERC ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.1989
Registreringsdato: 11.10.1989
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 3 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - 27.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
08.04.2014 - 03.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.12.1986 - 11.10.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Winni Hauge.