Egon Stokholm Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Renrist (Ejer) |
Største overskud: | 62' DKK RenRist ApS (2019-20) |
Største underskud: | -33' DKK RenRist Holding ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 96' DKK RenRist ApS (2019-20) |
Største gæld: | 256' DKK RenRist ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RenRist ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Renrist (10 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 hos Renrist i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Egon Stokholm Lauridsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Egon nu besiddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Renrist
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
RenRist Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2018
Registreringsdato: 09.05.2018 -
RenRist Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
RenRist Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Egon har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.09.2017 - 09.05.2018
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
30.12.2016 - 30.06.2017
Ejer
01.07.2017 - 09.05.2018
Ejerandel: 49%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor RenRist Holding ApS landede et underskud på 33' DKK.