Oliver Kvist Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thuesens Møbeltransport (Ejer) |
Største overskud: | 218' DKK Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) (2021) |
Største underskud: | -163' DKK Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 487' DKK Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) (2022) |
Største gæld: | 213' DKK Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Thuesens Møbeltransport ApS (6 år) |
Det startede for alvor en dag i 2014 ved Thuesens Møbeltransport med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Oliver Kvist Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Oliver i 5 år 3 måneder, før stoppet den 3. juli 2019.
Virksomheden opererede indenfor flytteforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thuesens Møbeltransport ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Thuesens Møbeltransport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018
Tidslinje (10)
-
Senior Supporten IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Senior Supporten IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Senior Supporten IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021
Blå bog (fortsat)
Oliver har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
07.09.2018 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.08.2018 - 24.08.2021
Ejer
02.06.2021 - 24.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.03.2014 - 03.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) kunne offentliggøre et overskud på 218' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Thuesens Møbeltransport IVS (Nu: Thuesens Møbeltransport ApS) kunne offentliggøre et underskud på 163' DKK.