Christian Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Den Selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den Selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter (6 år 9 måneder) |
Det startede i 2017 hos Den Selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Christian Ravn nu bestreddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Repræsentant (1)
-
Broholmerselskabet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Broholmerselskabet
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
DcH Kreds 1
Fratrådt som repræsentantDato: 19.12.2021
Registreringsdato: 19.12.2021 -
DcH Kreds 1
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
14.12.2021 - 19.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2019 - 08.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Britta Sofie Hougaard.