Daniel Bunkenborg
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BM-I MASKINFABRIK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af nordic-leads (6 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 i BM-I MASKINFABRIK ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Daniel Bunkenborg i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 8. april 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
nordic-leads
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Jobteam vejle og horsens (Nu: nordic-leads) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.2017
Registreringsdato: 06.11.2017 -
Xatech ivs
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
Xatech ivs
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2016
Registreringsdato: 15.04.2016
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.04.2016 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.04.2007 - 08.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab