Helena Ivalo Arensbak
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ohh! yarn (Ejer) |
Største overskud: | 81' DKK ReCraft ApS (2022) |
Største underskud: | -109' DKK ReCraft ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 12' DKK ReCraft ApS (2022) |
Største gæld: | 496' DKK ReCraft ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ohh! yarn (2 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 2021 i Ohh! yarn i hvervet som Ejer. Helena Ivalo Arensbak købte virksomheden Ohh! yarn den 4. januar 2021. Helena der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Helena i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 20. september 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arensbak Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ReCraft ApS
Via Arensbak Holding ApS -
SPIRA NORDIC ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Arensbak Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Arensbak Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SPIRA NORDIC ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.02.2024
Tidslinje (7)
-
SPIRA NORDIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
SPIRA NORDIC ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
Ohh! yarn (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
Helena har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.09.2023 - 22.02.2024
Reel ejer
20.09.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
04.01.2021 - 20.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Helena Ivalo Arensbak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arensbak Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Arensbak Holding ApS har Helena dermed også andele i ReCraft ApS (50-66.65%) & SPIRA NORDIC ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Helena Ivalo Arensbak, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 93' DKK (ReCraft ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -248' DKK (ReCraft ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -248' DKK (ReCraft ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helena' netværk er Anne Mette Stage Olsen.