Anne Cathrine Plagborg Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anne Blume v/Anne Cathrine Plagborg Iversen (Ejer) |
Største overskud: | 389' DKK Anne Blume ApS (2018) |
Største underskud: | -56' DKK Anne Blume ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.151' DKK AC1989 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.643' DKK Anne Blume ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Anne Blume ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Anne Blume ApS (8 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2012 i Anne Blume v/Anne Cathrine Plagborg Iversen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anne Cathrine Plagborg Schmidt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anne i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AC1989 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anne Blume ApS
Via AC1989 ApS
Direktørposter (2)
-
Anne Blume ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2016 -
AC1989 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2018
Repræsentant (1)
-
Floristen Danmark Sydvestjysk afd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.01.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (10)
-
Floristen Danmark Sydvestjysk afd
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
Anne Blume ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018 -
AC1989 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.06.2016 - 30.04.2018
Reel ejer
22.06.2016 - 30.04.2018
Direktør
22.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2018 - 18.12.2018
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.02.2012 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Cathrine Plagborg Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AC1989 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.151' DKK. Gennem sit holdingselskab AC1989 ApS har Anne dermed også andele i Anne Blume ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anne Cathrine Plagborg Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Anne Blume ApS landede et overskud på 389' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Anne Blume ApS landede et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 247' DKK (Anne Blume ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.151' DKK (AC1989 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 351' DKK (Anne Blume ApS).