Maiken Baagøe Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.690' DKK CRECEA A/S (2022) |
Største underskud: | -8.372' DKK CRECEA A/S (2023) |
Største egenkapital: | 19.824' DKK CRECEA A/S (2022) |
Største gæld: | 23.535' DKK CRECEA A/S (2016) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos CRECEA A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET (3 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 ved FONDEN BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Maiken Baagøe Christensen i 3 år 4 måneder, før stoppet den 30. januar 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor undervisning i kulturelle discipliner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. oktober 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
CRECEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2024
Tidslinje (5)
-
CRECEA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Psykolog Maiken B. Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2014
Registreringsdato: 17.08.2014 -
FONDEN BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2013
Registreringsdato: 30.01.2013
Blå bog (fortsat)
Maiken har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.05.2011 - 17.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2009 - 30.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Maiken har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2009 til 2013 hos FONDEN BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET.
En af de forbindelser som går igen i Maiken' netværk er Jacob Storch.